Ymddiriedolwyr MILL HILL U3A
Rhif yr elusen: 1170622

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Brilliant | Ymddiriedolwr | 21 November 2024 |
|
|
||||
Jill Haistead | Ymddiriedolwr | 21 November 2024 |
|
|
||||
Valerie Levene | Ymddiriedolwr | 21 November 2024 |
|
|
||||
Susan Mount | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Veena Jagpal | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Maxine Sandler | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|
||||
Narendra Vallarh Dhana | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Melvyn Sandler | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
John Michael Kutner | Ymddiriedolwr | 18 August 2022 |
|
|
||||
JUNE BURTON | Ymddiriedolwr | 25 November 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.