CITY OF SANCTUARY SHEFFIELD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Virtual Sanctuary:A wide range of services to include, connect and support people in the Covid19 pandemic. The Sanctuary:A unique welcome centre where people seeking sanctuary can relax, access social activities and advice appointments. The Drop-In:A weekly Drop In where people can access advice and social activities. Sector Coordination:Run multiagency meetings and support sector development
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £111,100 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Barnsley
- Dinas Sheffield
- Doncaster
- Rotherham
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 20 Tachwedd 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1146284 CITY OF SANCTUARY SHEFFIELD
- 24 Ebrill 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophie Roslynd Parker | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Sallyann Turner | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Hasnain Qamar Rashid Bhatti Khan | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Andrea Eleonora Antoniou | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Thomas Davies | Ymddiriedolwr | 15 June 2020 |
|
|
||||
John James Tomlinson | Ymddiriedolwr | 20 May 2020 |
|
|
||||
Firaz Jabar | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £199.75k | £308.89k | £303.52k | £292.40k | £439.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £223.19k | £214.01k | £238.19k | £316.84k | £358.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £58.13k | £84.82k | £113.57k | £44.35k | £111.10k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 24 Apr 2017 as amended on 25 Jun 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN GENERAL ABOUT THE ISSUES RELATING TO REFUGEES AND THOSE SEEKING ASYLUM. TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF THOSE SEEKING ASYLUM AND THOSE GRANTED REFUGEE STATUS AND THEIR DEPENDANTS IN NEED THEREOF SO AS TO ADVANCE THEM IN LIFE AND ASSIST THEM TO ADAPT WITHIN A NEW COMMUNITY. THE PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PROMOTING ACTIVITIES TO FOSTER UNDERSTANDING BETWEEN PEOPLE FROM DIVERSE BACKGROUNDS. THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT AMONG PEOPLE WHO ARE REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED ON THE GROUNDS OF THEIR SOCIAL AND ECONOMIC POSITION, BY PROVIDING AND/OR CO-ORDINATING SERVICES AND FACILITIES TO ADVANCE THEM IN LIFE AND ASSIST THEM TO ADAPT WITHIN A NEW COMMUNITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
37-39 Chapel Walk
SHEFFIELD
S1 2PD
- Ffôn:
- 01142211845
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window