AIREDALE VOLUNTARY DRUG AND ALCOHOL AGENCY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Project 6 is a voluntary sector drug & alcohol provider in Airedale, Wharfedale and Craven, Sheffield and Doncaster. We provide advice & support to substance users, their families and carers. We deliver open access harm reduction services, structured treatment and recovery services in the community, primary and secondary care settings. We also offer peer mentoring and volunteering opportunities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£3,584,578
Roddion a chymynroddion | £233.75k | |
Weithgareddau elusennol | £3.27m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £22.48k | |
Buddsoddiadau | £905 | |
Arall | £53.68k |
Cyfanswm gwariant:
£3,474,392
Codi arian | £76 | |
Weithgareddau elusennol | £3.47m | |
Arall | £0 |
-£100 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,572,261 o 8 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £76 | |
Gwariant elusennol | £3.47m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £110.19k |
Pobl

83 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Calderdale
- Dinas Bradford
- Dinas Leeds
- Dinas Sheffield
- Dinas Wakefield
- Doncaster
- East Riding Of Yorkshire
- Gogledd Swydd Gaerefrog
- Kirklees
- Swydd Derby
Llywodraethu
- PROJECT 6 (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kes Lewis | Cadeirydd | 05 December 2024 |
|
|
||||||
Lynn Lawson | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|
||||||
Sarfraz Arif | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||||
Umar Iqbal | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||||
Jane McGeagh | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||||
Quentin Marris | Ymddiriedolwr | 18 December 2017 |
|
|
||||||
Anthony Martin Jackson Ball | Ymddiriedolwr | 05 October 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.19m | £2.16m | £1.95m | £2.64m | £3.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.98m | £1.86m | £2.17m | £2.59m | £3.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £371.96k | £688.74k | £771.65k | £305.56k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £134.55k | N/A | £873.42k | N/A | £1.57m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £56.81k | £277.27k | £61.57k | £10.33k | £233.75k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £100.33k | £76.53k | £77.55k | £82.83k | £22.48k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.03m | £1.81m | £1.81m | £2.52m | £3.27m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £430 | £1.40k | £1.99k | £876 | £905 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £21.38k | £53.68k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.98m | £1.84m | £2.17m | £2.59m | £3.47m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £624 | £11.41k | £177 | £299 | £76 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.78k | £8.29k | £11.43k | £26.44k | £28.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £2.23m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £299 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £405.23k | £494.49k | £505.45k | £487.89k | £502.90k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £19.30k | £19.54k | £18.24k | £18.14k | |
|
Cyfanswm asedau | £786.36k | £1.07m | £869.99k | £741.48k | £871.92k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £285.06k | £371.78k | £405.85k | £215.89k | £251.15k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 03 SEP 1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 09 MAY 2017 as amended on 07 Dec 2023
Gwrthrychau elusennol
1. To reduce harm caused by substances and other dependencies to individuals, their families and communities through harm reduction, advice and information, counselling, and support. 2. To create opportunities for people affected by substance or other dependencies, or at risk of developing such dependencies later in life, to make and sustain positive changes in their lives, through developing recovery and community engagement services to assist people in this journey. 3. To promote good health within local communities through delivery of community rooted prevention delivering evidence - based interventions aimed at reducing the impact of substance use or other dependencies or areas of multiple disadvantages. 4. To reduce stigma and lack of understanding by promoting education of the public and professionals about the impact of dependency on those affected by substance use and/or other dependencies, their families and the wider community.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
11-19 TEMPLE STREET
KEIGHLEY
BD21 2AD
- Ffôn:
- 01535610180
- E-bost:
- info@project6.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window