Ymddiriedolwyr Rainford WI

Rhif yr elusen: 1171179
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JILL WOODS Cadeirydd 12 August 2016
Dim ar gofnod
Christine Palmer Jones Ymddiriedolwr 15 April 2024
Dim ar gofnod
Judith Roberts Ymddiriedolwr 15 April 2024
Dim ar gofnod
Jean Thomas Ymddiriedolwr 17 April 2023
Dim ar gofnod
Valerie Gray Ymddiriedolwr 14 November 2022
Dim ar gofnod
Kate Irvine Ymddiriedolwr 14 November 2022
Dim ar gofnod
Monica Selway Ymddiriedolwr 14 March 2022
Dim ar gofnod
Joan Randall Ymddiriedolwr 03 November 2021
Dim ar gofnod
Lilian Frodsham Ymddiriedolwr 01 November 2016
Dim ar gofnod
Cynthia Greenall Ymddiriedolwr 01 November 2011
Dim ar gofnod