Hanes ariannol PEMBRIDGE PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1169105
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £46.87k | £32.99k | £23.77k | £45.61k | £52.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.49k | £39.22k | £29.28k | £48.02k | £57.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £23.70k | £15.81k | £34.53k | £32.26k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £32.18k | N/A | N/A | £3.01k | £3.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.