Hanes ariannol Tidal Family Support

Rhif yr elusen: 1171718
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £61.55k £118.28k £134.13k £157.10k £165.34k
Cyfanswm gwariant £64.75k £106.08k £104.21k £151.20k £158.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £9.25k £5.75k £8.55k