Tidal Family Support

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Tidal Family Support is a community based, not for profit, child-focused charity that works with families who are directly impacted by separation or divorce. We are the only centre Enhanced accredited by the NACCC on the Isle of Wight. We provide a comprehensive range of child contact services, a wrap around family support service, counselling and signposting to other agencies.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,750 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Portsmouth
- Dinas Southampton
- Essex
- Hampshire
- Ynys Wyth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 21 Chwefror 2017: CIO registration
- ISLE OF WIGHT SEPARATED FAMILIES (Enw gwaith)
- JIGSAW FAMILY SUPPORT (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leigh Ryan | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||
Julia Lilley | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Helen Mary Smallwood | Ymddiriedolwr | 28 August 2021 |
|
|
||||
Sharon Armitage | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £53.19k | £61.55k | £118.28k | £134.13k | £157.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.51k | £64.75k | £106.08k | £104.21k | £151.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £9.25k | £5.75k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 03 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 03 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 17 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 17 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 25 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Gorffennaf 2021
(Mae'r cyfrifon |
25 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 27 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 27 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2019 | 12 Ionawr 2020 | 43 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2019 | 12 Ionawr 2020 | 43 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 21 Feb 2017 as amended on 14 Oct 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: TO PROMOTE THE CARE AND UPBRINGING OF CHILDREN OF SEPARATED FAMILIES FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: A) PROVIDING A SAFE, SECURE AND NEUTRAL LOCATION WHERE SUCH CHILDREN CAN SPEND TIME WITH THE PARENT THEY NO LONGER LIVE WITH, OR OTHER FAMILY MEMBERS THEY WOULD NOT OTHERWISE SEE; B) PROVIDING THE HIGHEST QUALITY, CHILD FOCUSED SERVICE FOR THE BENEFIT OF THE CHILDREN OF SEPARATED FAMILIES; C) FACILITATING THE CONTACT ARRANGEMENTS IN WAYS WHICH ARE IN THE BEST INTERESTS OF THE CHILDREN; AND D) PROVIDING FAMILY OR ONE TO ONE COUNSELLING, MEDIATION, PARENTING COURSES AND SUCH OTHER SUPPORT SERVICES DESIGNED TO MANAGE THE DIFFICULT TRANSITIONS THAT ACCOMPANY SEPARATION AND DIVORCE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Roman House
Rink Road
Ryde
ISLE OF WIGHT
PO33 1LP
- Ffôn:
- 01983639793
- E-bost:
- info@tidalfamilysupport.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window