Hanes ariannol HATHERLEIGH PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1169580
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £113.98k £89.10k £100.78k £126.15k £127.42k
Cyfanswm gwariant £117.06k £85.55k £89.46k £118.98k £126.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £92.48k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £76.20k £79.32k £100.61k £113.64k