HIGHGATE INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC FESTIVAL

Rhif yr elusen: 1169822
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The objects of the charity are fulfilled primarily by the organisation of an annual chamber music festival with concerts open to the public and associated activities including a free outreach project delivered to local schools.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £46,756
Cyfanswm gwariant: £52,079

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Llundain Fwyaf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Hydref 2016: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • HICMF (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ASHOK ANTHONY KLOUDA Cadeirydd 20 October 2016
Dim ar gofnod
Marlena Hellebo Ymddiriedolwr 01 March 2023
UDAVUM KARANGAL OF UK
Derbyniwyd: Ar amser
EX-ANIMO FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen David Michael Potts Ymddiriedolwr 20 October 2016
BRACKNELL CHORAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
BRACKNELL CHORAL SOCIETY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
IRINA OLIMPIA BOTAN Ymddiriedolwr 20 October 2016
Dim ar gofnod
NATALIE MARY KLOUDA Ymddiriedolwr 20 October 2016
Dim ar gofnod
ALAN CAMERON LLOYD MA MBA Ymddiriedolwr 20 October 2016
Dim ar gofnod
Lady KATHARINE SUSAN GAVRON Ymddiriedolwr 20 October 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £50.76k £5.88k £41.37k £50.49k £46.76k
Cyfanswm gwariant £47.97k £1.99k £32.81k £53.41k £52.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 09 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 09 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 30 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 30 Tachwedd 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 10 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 10 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 15 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 10 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 25 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 25 Tachwedd 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
22 Wey Lane
CHESHAM
HP5 1JH
Ffôn:
07775581108
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael