BARNET MUSEUM & LOCAL HISTORY SOCIETY

Rhif yr elusen: 1169214
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

A local history Museum and local history society: inspiring interest, understanding and appreciation of the history and heritage of Barnet; recording and explaining the impact of Barnet on, and to, its community and beyond; celebrating the historic contributions made by Barnet people and organisations.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £22,431
Cyfanswm gwariant: £24,044

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Barnet
  • Swydd Hertford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Medi 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 295950 BARNET MUSEUM & LOCAL HISTORY SOCIETY
  • 16 Medi 2016: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JOHN THRIDGOULD HALL Cadeirydd 01 January 2017
ST PAUL'S CHURCH, HADLEY WOOD, TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MONKEN HADLEY COMMON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Helen Downes Ymddiriedolwr 24 November 2022
Dim ar gofnod
Rebecca Smith Ymddiriedolwr 01 June 2021
Dim ar gofnod
SCOTT MICHAEL HARRISON Ymddiriedolwr 01 March 2019
Dim ar gofnod
GUY WHEATCROFT Ymddiriedolwr 01 July 2017
Dim ar gofnod
DENNIS BIRD Ymddiriedolwr 16 September 2016
Dim ar gofnod
TERENCE ATKINS Ymddiriedolwr 16 September 2016
Dim ar gofnod
Michael Noronha Ymddiriedolwr 16 September 2016
Dim ar gofnod
MICHAEL JORDAN Ymddiriedolwr 16 September 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £21.55k £16.10k £22.58k £22.17k £22.43k
Cyfanswm gwariant £34.13k £19.56k £23.72k £18.03k £24.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £3.45k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 26 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 26 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 02 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 02 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 01 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 01 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 24 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 24 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 07 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 07 Chwefror 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
BARNET MUSEUM
31 WOOD STREET
BARNET
EN5 4BE
Ffôn:
02084408066