Hanes ariannol Eye to Eye Counselling Service
Rhif yr elusen: 1170631
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £397.96k | £503.56k | £648.03k | £517.87k | £599.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £417.24k | £450.20k | £534.75k | £621.83k | £568.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £400.00k | £400.00k | £400.00k | £400.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £79.73k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £3.56k | £4.45k | £1.89k | £1.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £497.15k | £641.52k | £513.13k | £597.32k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £2.84k | £2.06k | £2.84k | £1.05k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £450.20k | £534.75k | £621.83k | £568.86k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £5.33k | £4.28k | £4.28k | £4.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.