The Nick Alexander Music Trust

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Nick Alexander Memorial Trust gives grants for musical instruments and musical equipment to small charities and community groups across the UK, particularly those representing disadvantaged communities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 02 September 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 04 Tachwedd 2016: Cofrestrwyd
- THE NICK ALEXANDER MEMORIAL TRUST (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoe Alexander | Cadeirydd | 02 September 2016 |
|
|
||||
SHEELAGH PATRICIA ALEXANDER | Ymddiriedolwr | 02 September 2016 |
|
|
||||
BARRY FRANCIS ALEXANDER | Ymddiriedolwr | 02 September 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/09/2019 | 02/09/2020 | 02/09/2021 | 02/09/2022 | 02/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.17k | £18.49k | £13.41k | £6.66k | £13.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.01k | £10.10k | £10.03k | £10.89k | £11.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 02 Medi 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Medi 2022 | 02 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Medi 2021 | 02 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Medi 2020 | 02 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Medi 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 13 OCT 2016 as amended on 30 Aug 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING PEOPLE FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED, RELIEVING THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY BY PROVIDING GRANTS AND MUSICAL EQUIPMENT TO COMMUNITY GROUPS IN THE UNITED KINGDOM. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE ‘SOCIALLY EXCLUDED’ MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PARTS OF SOCIETY, AS A RESULT OF ONE OF MORE OF THE FOLLOWING FACTORS: UNEMPLOYMENT; FINANCIAL HARDSHIP; YOUTH OR OLD AGE; ILL HEALTH (PHYSICAL OR MENTAL); SUBSTANCE ABUSE OR DEPENDENCY INCLUDING ALCOHOL AND DRUGS; DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF SEX, RACE, DISABILITY, ETHNIC ORIGIN, RELIGION, BELIEF, CREED, SEXUAL ORIENTATION OR GENDER RE-ASSIGNMENT; POOR EDUCATIONAL OR SKILLS ATTAINMENT; RELATIONSHIP AND FAMILY BREAKDOWN; POOR HOUSING (THAT IS HOUSING THAT DOES NOT MEET BASIC HABITABLE STANDARDS; CRIME (EITHER AS A VICTIM OF CRIME OR AS AN OFFENDER REHABILITATING INTO SOCIETY).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FAIRFIELD
CLACTON ROAD
WEELEY
CLACTON-ON-SEA
CO16 9DN
- Ffôn:
- 01255 830112
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window