Hanes ariannol Gym Possible

Rhif yr elusen: 1170662
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £65.73k £50.79k £13.48k £15.21k £52.91k
Cyfanswm gwariant £58.82k £42.35k £25.96k £24.93k £30.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £4.61k N/A N/A N/A N/A