ymddiriedolwyr ARTLESS THEATRE TRUST
Rhif yr elusen: 1172501
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Poch | Cadeirydd | 29 March 2017 |
|
|
||||||
Neil Henery | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|||||||
Elizabeth Louise Fennell | Ymddiriedolwr | 28 April 2023 |
|
|
||||||
Sandra Anne O'Neal | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||||
PENELOPE SPEARMAN | Ymddiriedolwr | 17 April 2017 |
|
|||||||
ROBERT IAN SCOTT | Ymddiriedolwr | 10 April 2017 |
|
|||||||
STEVE MALTZ | Ymddiriedolwr | 10 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.