HOUSE OF WORSHIP CHRISTIAN CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We meet every Sunday in Hammersmith for our morning Praise and Worship Service. We do evangelism on streets sometimes by giving out flyers or just by simply having a fellowship at the park singing worship songs. We have our annual family camp too outside England sometimes. We share the gospel of Jesus Christ to anyone we meet.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
- Philipinas
Llywodraethu
- 04 Hydref 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARAH BLAKELY-LAVAPIE | Cadeirydd | 07 January 2024 |
|
|
||||
Evelyn Juayong | Ymddiriedolwr | 12 November 2023 |
|
|
||||
ERICKSON JAY LAVAPIE | Ymddiriedolwr | 13 May 2018 |
|
|
||||
Vilma Obina | Ymddiriedolwr | 04 October 2016 |
|
|
||||
GLENA AQUINO | Ymddiriedolwr | 04 October 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £63.31k | £43.73k | £84.03k | £96.72k | £142.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £61.58k | £33.32k | £64.24k | £102.00k | £123.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Tachwedd 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Tachwedd 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 11 JAN 2015
Gwrthrychau elusennol
THE PRINCIPAL OBJECTIVE OF HOUSE OF WORSHIP CHRISTIAN CHURCH IS THE ADVANCEMENT OF CHRISTIAN RELIGION BY THE PRONOUNCEMENT OF THE GOSPEL OF JESUS CHRIST FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN BELIEF AND DOCTRINES. TO ADVANCE CHRISTIAN FAITH THROUGHOUT LONDON, THE WHOLE UNITED KINGDOM AND OVERSEAS BY MEANS OF THE PROVISION OF A PLACE OF WORSHIP, HOLDING DEVOTIONAL PRAYER MEETINGS, CONDUCTING/BROADCASTING LECTURES AND TRAININGS BASED ON CHRISTIAN BELIEFS, PRODUCING AND OR DISTRIBUTING LITERATURES TO ENLIGHTEN OTHERS ABOUT CHRISTIANITY, CARRYING OUT MISSIONARY AND OUTREACH WORK THROUGHOUT UNITED KINGDOM AND OVERSEAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Pauls Place
MacBeth Street
London
W6 9JJ
- Ffôn:
- 07751400921
- E-bost:
- houseofworshipcclondon@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window