Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SAWLEY ALL SAINTS'
Rhif yr elusen: 1169836

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Paul Cavill | Cadeirydd | 23 May 2021 |
|
|||||
Jonathan Parrish | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Janet Micklewright | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Pauline Porter | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Keith Scales | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
DEBORAH KRISTIN SIMMONS | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Susan Cavill | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Kathryn Ellen Moran | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
Mary Phipps | Ymddiriedolwr | 22 April 2021 |
|
|
||||
Sandra Mellors | Ymddiriedolwr | 22 April 2021 |
|
|
||||
Abigail Parker | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Ian Johns | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
JOAN BENNETT SUITER | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
CATHERINE LOUISE BASSFORD | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
PATRICIA MARGARET HASSALL | Ymddiriedolwr | 30 April 2016 |
|
|
||||
ANGELA MAUREEN CLAYTON | Ymddiriedolwr | 26 April 2009 |
|
|
||||
Rev ROSS CLAYTON | Ymddiriedolwr | 09 September 2007 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.