ymddiriedolwyr SUPPORT 4 SIGHT
Rhif yr elusen: 1169324
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amrat Khorana | Cadeirydd | 23 January 2023 |
|
|
||||
Clive Farley | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Shamim Ali | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|||||
Colin Daniels | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Ruth Mulandi | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||
Janine Collier | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|||||
John Thompson | Ymddiriedolwr | 19 June 2017 |
|
|
||||
Melvin Caton | Ymddiriedolwr | 27 March 2017 |
|
|
||||
GRAHAM ROUTLEDGE | Ymddiriedolwr | 23 September 2016 |
|
|
||||
PAT ARNOLD | Ymddiriedolwr | 23 September 2016 |
|
|
||||
ANDREW STREETER | Ymddiriedolwr | 23 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.