THE ROYAL NAVY SUBMARINE MUSEUM TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
For the benefit of the public and for the purposes of educating the public in the history of the Submarine Service of the Royal Navy
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Portsmouth
- Hampshire
Llywodraethu
- 27 Medi 2016: Cofrestrwyd
- ROYAL NAVY SUBMARINE MUSEUM TRUST (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATIONAL MUSEUM OF THE ROYAL NAVY | Ymddiriedolwr | 02 August 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £72.86k | £16.93k | £555 | £1.29k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.12k | £94.69k | £9.16k | £4.98k | £7.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 05 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 02 AUG 2016
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND FOR THE PURPOSES OF EDUCATING THE PUBLIC IN NAVAL HISTORY AND OTHER MATTERS RELATING TO THE DEFENCE OF THE REALM: (A) TO MAINTAIN AND MANAGE ONE OR MORE PUBLIC MUSEUMS AND LIBRARIES OF ALL ASPECTS OF SUBMARINE ENDEAVOUR AND ACHIEVEMENT; (B) TO PRESERVE PROMOTE AND ASSIST IN THE DISPLAY AND UNDERSTANDING OF, AND EDUCATION OF THE PUBLIC IN ALL COLLECTIONS, PROPERTY, OBJECTS AND ARTEFACTS HAVING RELEVANCE TO THE HISTORY OF THE SUBMARINE SERVICE OF THE ROYAL NAVY FROM TIME TO TIME; (C) TO PROMOTE THE EFFICIENCY OF THE ARMED FORCES BY ASSISTING RECRUITMENT AND RETENTION AND FOSTERING THE ESPRIT DE CORPS OF THE MEN AND WOMEN WHO ARE SERVING IN THE SUBMARINE SERVICE OF THE ROYAL NAVY; (D) TO UPHOLD THE TRADITIONS OF THE SUBMARINE SERVICE OF THE ROYAL NAVY TO PERPETUATE AND COMMEMORATE ITS DEEDS; TO HONOUR AND PRESERVE THE MEMORY OF THOSE WHO HAVE PARTICIPATED IN THE SERVICE; AND TO ENCOURAGE PUBLIC RECOGNITION OF THE SACRIFICE MADE BY THOSE MEMBERS OF THE SERVICE WHO DIED WHILE ON ACTIVE SERVICE; AND (E) TO RELIEVE DISTRESS OR NEED AMONGST PAST AND PRESENT MEMBERS OF ALL RANKS OF THE SUBMARINE SERVICE OF THE ROYAL NAVY AND THEIR DEPENDENTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HM NAVAL BASE (PP66)
PORTSMOUTH
PO1 3NH
- Ffôn:
- 02392727562
- E-bost:
- governance@nmrn.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window