Dogfen lywodraethu HOLMES CHAPEL MUSIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 508820
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 SEPTEMBER 1972 AS AMENDED 3 JULY 1975, 28 APRIL 1979, 18 OCTOBER 1986 AND 12 JUNE 2002 as amended on 21 Jun 2017
Gwrthrychau elusennol
EDUCATE THE PUBLIC IN THE ARTS AND SCIENCE OF MUSIC BY THE PRESENTATION OF CONCERTS AND OTHER ACTIVITIES IN HOLMES CHAPEL AND DISTRICT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
HOLMES CHAPEL AND DISTRICT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.