Hanes ariannol THE LITTLE ORCHARD CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1169417
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £164.05k £917.95k £925.25k £55.64k £46.53k
Cyfanswm gwariant £30.59k £30.66k £27.08k £42.72k £22.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £900.00k £900.00k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 £0 N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £17.95k £25.25k N/A N/A
Incwm - Arall N/A £0 £0 N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £27.51k £23.81k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £3.14k £3.27k N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £7.46k £3.76k N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £20.00k £20.00k N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £3.14k £3.27k N/A N/A
Gwariant - Arall N/A £0 £0 N/A N/A