ymddiriedolwyr PCC OF LONG MELFORD
Rhif yr elusen: 1169680
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV MATTHEW LAWSON | Cadeirydd | 24 June 2014 |
|
|||||
Christopher Michael Badger | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Bronwen Recknell | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
Deborah Cicelie Blake | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Judith Anne Moss | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Cheryl Anne Morgan | Ymddiriedolwr | 30 July 2019 |
|
|
||||
Dr Harry William James Mee | Ymddiriedolwr | 23 July 2019 |
|
|
||||
Graham Aubrey Wegg | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||
Ian James McDonald | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||
Charlotte K Harkness | Ymddiriedolwr | 23 April 2018 |
|
|
||||
David Walters | Ymddiriedolwr | 14 October 2016 |
|
|||||
JOHN WATTS | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.