Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. FRANCIS, WEST BESSACARR
Rhif yr elusen: 1169458

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV RICHARD ADRIAN HEARD | Cadeirydd | 07 September 2011 |
|
|
||||
Peter John Goodman | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Rev Stella McHugh | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Jodie Picken | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Alastair Hall | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Geraldine Kaill | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Smith | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Pauline Archer | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Cynthia Gaylor | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Mrs E K Gibson | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|
||||
CHRISTINE ELLISON | Ymddiriedolwr | 06 April 2017 |
|
|
||||
Glyn Davies | Ymddiriedolwr | 06 April 2017 |
|
|
||||
PHILLIP HARGREAVES JACKSON | Ymddiriedolwr | 06 April 2017 |
|
|
||||
Philip Bennett | Ymddiriedolwr | 06 April 2017 |
|
|
||||
ELISABETH ANN HALLAM | Ymddiriedolwr | 27 April 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.