THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ALBAN AND ST PATRICK, HIGHGATE, BIRMINGHAM

Rhif yr elusen: 1169941
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Promoting the whole mission of the Church of England, pastoral, evangelistic, social and ecumenical in the ecclesiastical parish of St Alban and St Patrick, Highgate, Birmingham; and caring for the Grade II* listed Church of St Alban the Martyr.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £120,614
Cyfanswm gwariant: £150,847

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Birmingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Hydref 2016: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ST ALBANS PCC, HIGHGATE, BIRMINGHAM (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Angela E Sones Ymddiriedolwr 06 June 2024
Dim ar gofnod
Cynthia Jane SOMERVILLE Ymddiriedolwr 14 April 2024
Dim ar gofnod
Bryce Edward Somerville Ymddiriedolwr 24 April 2022
Dim ar gofnod
Dr CHRISTOPHER ANDREW SMITH Ymddiriedolwr 25 October 2020
THE ASPINALL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE TRUSTEES OF ST ALBAN'S SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
EDWARD JOHN FELLOWS Ymddiriedolwr 09 April 2017
THE ASPINALL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MAUREEN NORAH FELLOWS Ymddiriedolwr 28 October 2016
Dim ar gofnod
Dr ANDREW TIMOTHY HINDLEY HARVEY Ymddiriedolwr 28 October 2016
Dim ar gofnod
Dr RACHEL LILIAN SMITH Ymddiriedolwr 28 October 2016
Dim ar gofnod
Dr FAY WILSON Ymddiriedolwr 21 October 2014
THE ASPINALL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
AMANDA MARY CADMAN Ymddiriedolwr 27 April 2014
THE TRUSTEES OF ST ALBAN'S SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
HIGHGATE COMMUNITY SUPPORT LIMITED
Derbyniwyd: 5 diwrnod yn hwyr
THE ASPINALL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £348.45k £153.73k £77.11k £96.71k £120.61k
Cyfanswm gwariant £489.41k £174.43k £84.23k £78.70k £150.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £70.47k £12.30k £3.67k £2.38k £9.54k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 15 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 15 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 17 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 17 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 25 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 25 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 25 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 25 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 17 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 17 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
120 Stanhope Street
Highgate
Birmingham
B12 0XB
Ffôn:
0121 471 1301