Hanes ariannol GWYNEDD ARCHAEOLOGICAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 508849
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £916.74k | £737.43k | £764.27k | £1.00m | £781.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £821.88k | £797.54k | £753.17k | £893.35k | £761.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £10.95k | £16.61k | £146.00k | £45.55k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £341.23k | £415.90k | £387.42k | £378.48k | £359.87k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £950 | £10.00k | £0 | £1.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £574.34k | £733.23k | £722.89k | £1.00m | £775.92k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £417 | £1.33k | £659 | £434 | £2.44k | |
|
Incwm - Arall | £748 | £1.92k | £30.72k | £1.24k | £1.14k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £10.00k | £0 | £1.98k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £821.88k | £797.54k | £753.17k | £893.35k | £761.95k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.70k | £21.33k | £14.57k | £0 | £38.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.