Ymddiriedolwyr TEESMOUTH BIRD CLUB
Rhif yr elusen: 508850

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Bernard Leakey | Cadeirydd | 04 October 2021 |
|
|
||||
Stephen Gerard Ashton | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
Deborah Violet Lawson | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Stephen McDonnell | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
JULIE MASON | Ymddiriedolwr | 04 April 2017 |
|
|
||||
Barbara Crinson | Ymddiriedolwr | 07 April 2015 |
|
|
||||
CHRISTOPHER SHARP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr ALISTAIR MCLEE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.