SKIN HEALTH FOR ALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Skin Health For All (SHFA) is a UK Charitable Trust set up in 2012 to provide care and rehabilitation to those suffering from skin disease or injury. SHFA supports the provision of financial assistance, education and practical advice to sufferers and carers alike. SHFA is currently focused on supporting efforts to eradicate Podoconiosis (non-filarial lower-leg elephantiasis) from Ethiopia.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 09 May 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Ethiopia
Llywodraethu
- 22 Rhagfyr 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR PAUL MATTS | Ymddiriedolwr | 22 January 2016 |
|
|
||||
ALISON JEAN MATTS | Ymddiriedolwr | 10 May 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 09/05/2020 | 09/05/2021 | 09/05/2022 | 09/05/2023 | 09/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.29k | £2.70k | £3.35k | £3.61k | £1.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.72k | £4.54k | £0 | £6.53k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 09 Mai 2024 | 12 Mawrth 2025 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 09 Mai 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 09 Mai 2023 | 13 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 09 Mai 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 09 Mai 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 09 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 09 Mai 2021 | 01 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 09 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 09 Mai 2020 | 11 Mawrth 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 09 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 10 MAY 2012
Gwrthrychau elusennol
1. TO RELIEVE SKIN DISEASE AND / OR SKIN INJURY IN SUFFERERS AND TO PROVIDE CARE AND REHABILITATION FOR SUCH PERSONS. 2. TO PROMOTE THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF PERSONS SUFFERING FROM SKIN DISEASE AND / OR SKIN INJURY THROUGH THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE, SUPPORT, EDUCATION AND PRACTICAL ADVICE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 Corrie Road
ADDLESTONE
KT15 2HT
- Ffôn:
- 07812 544413
- E-bost:
- mattsfamily@ntlworld.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window