ymddiriedolwyr BRIGHTON GAY MEN'S CHORUS
Rhif yr elusen: 1171020
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Pasquale Langasco | Cadeirydd | 17 May 2022 |
|
|
||||
Silvestro Grasso | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
John William Carroll McPherson | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Michael James Hawkes | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Matthew Stuart Ross Campion | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Erik James Jacobsen | Ymddiriedolwr | 31 August 2021 |
|
|
||||
Paul Charlton Mr | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.