Hanes ariannol COUNTY HALL ARTS

Rhif yr elusen: 1169698
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (142 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £9.01m £21.16m £8.25m £7.89m £10.65m
Cyfanswm gwariant £638.87k £581.89k £1.91m £3.17m £7.89m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £2.50m £14.79m £2.31m £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £223.64k £125.68k £402.49k £1.80m £1.50m
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £6.28m £6.24m £5.53m £6.09m £9.15m
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £170.48k £206.94k £1.30m £2.66m £7.32m
Gwariant - Ar godi arian £380.51k £374.95k £611.63k £509.80k £563.15k
Gwariant - Llywodraethu £9.05k £9.86k £9.89k £14.03k £21.50k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £87.88k £0 £0 £0 £0