SIAN GREEN FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1170972
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Our charity part funds prosthetic limbs for Amputees.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2023

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Chwefror 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i
  • 04 Ionawr 2017: CIO registration
  • 06 Chwefror 2025: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/04/2019 01/04/2020 01/04/2021 01/04/2022 01/04/2023
Cyfanswm Incwm Gros £750 £4.54k £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £1.98k £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 113 diwrnod
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 113 diwrnod
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2023 05 Awst 2024 186 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 479 diwrnod
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2022 31 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2022 31 Ionawr 2023 Ar amser
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2021 01 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2021 01 Chwefror 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2020 07 Mawrth 2021 34 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2020 15 Mawrth 2021 42 diwrnod yn hwyr
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd