Hanes ariannol AMAZING GRACE CHRIST FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1170277
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (126 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2019 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023
Cyfanswm Incwm Gros £22.56k £19.65k £24.77k £41.72k £48.88k
Cyfanswm gwariant £17.25k £17.49k £28.09k £38.34k £46.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A