Hanes ariannol MELVIN HALL COMMUNITY GROUP

Rhif yr elusen: 1170089
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £64.58k £46.81k £55.56k £53.76k £42.56k
Cyfanswm gwariant £68.45k £50.82k £52.22k £57.88k £41.94k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £500
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £41.29k £26.80k N/A £500