YSGOL Y DDRAIG PTA
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Ysgol y Ddraig PTA provides funds to Ysgol Y Ddraig, a primary school in Llantwit Major, for the furtherance of the education of the students of the school, providing facilities and equipment to the school, and holding events to foster effective relations between students, parents and carers, staff and the local community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Bro Morgannwg
Llywodraethu
- 31 Ionawr 2017: Cofrestrwyd
- 14 Medi 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.18k | £4.83k | £3.99k | £8.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.14k | £1.69k | £15.70k | £8.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 04 Medi 2021 | 66 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 26 Medi 2020 | 88 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2018 | 07 Hydref 2019 | 99 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19 OCT 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY: 2.1. DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF, PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; AND 2.2. ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window