TEESDALE AND WEARDALE SEARCH AND MOUNTAIN RESCUE TEAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TWSMRT operates 24 hours per day, 365 days a year. We provide a mountain, search and rescue service for the whole of County Durham, from the high fells in the west to the coastal communities of the North Sea. The Team responds to requests by the Police to a range of incident types, from injured or lost people in the hills to vulnerable missing people in urban settings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Durham
Llywodraethu
- 03 Gorffennaf 1979: Cofrestrwyd
- TEESDALE AND WEARDALE SEARCH AND RESCUE TEAM (Enw blaenorol)
- THE UPPER TEESDALE AND WEARDALE FELL RESCUE ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR J S OWERS | Cadeirydd | 23 November 2018 |
|
|
||||
Mark Sauer | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|
||||
Paul Renwick | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|
||||
Sarah Hall | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Jane Ascroft | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
David Wigham | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Christopher Roberts | Ymddiriedolwr | 15 November 2019 |
|
|
||||
Richard Warne | Ymddiriedolwr | 23 November 2018 |
|
|
||||
D W TOWARD | Ymddiriedolwr | 23 November 2018 |
|
|
||||
PETER BELL | Ymddiriedolwr | 23 November 2018 |
|
|
||||
Eric Gilhooley | Ymddiriedolwr | 23 November 2018 |
|
|
||||
James CHILCOTT | Ymddiriedolwr | 23 November 2018 |
|
|
||||
Dr JOHN LITTLE | Ymddiriedolwr | 23 November 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £105.60k | £102.65k | £51.77k | £68.26k | £46.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.62k | £63.90k | £55.96k | £58.59k | £52.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 29 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 29 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 08 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 08 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 24 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 24 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 26 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 26 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 19 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 19 Rhagfyr 2019 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10/09/1968 AS AMENDED ON 01/11/1978 AS AMENDED ON 01/06/1979 AS AMENDED ON 17/11/1988 AS AMENDED ON 14/11/1991 AS AMENDED ON 11/11/1999 AS AMENDED ON 09/11/2006 AS AMENDED ON 10/11/2010
Gwrthrychau elusennol
1) TO RELIEVE SUFFERING AND DISTRESS AMONGST PERSONS ENDANGERED BY ACCIDENTS OR NATURAL HAZARDS, BY THE PROVISION AND MAINTENANCE OF TRAINED RESCUE TEAMS TO OPERATE THROUGHOUT COUNTY DURHAM OR AND ANY OTHER PLACE IF REQUESTED. 2) TO SEEK TO EDUCATE ALL POTENTIAL USERS OF THE HILLS AND COUNTRYSIDE, ADVISING OF POSSIBLE DANGERS IN THE AREA AND AIMING TO PREVENT TRAGEDIES OR MISHAPS BY GIVING TALKS AND DEMONSTRATIONS TO INTERESTED ORGANISATIONS.
Maes buddion
COUNTY DURHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Teesdale and Weardale Search and Mo
The Chris Scott Mountain Search and
Lanchester Road
Durham
County Durham
DH1 5RA
- Ffôn:
- 01833630999
- E-bost:
- mail@twsmrt.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window