Hanes ariannol EQUALITY AND INCLUSION PARTNERSHIP (EQUIP)

Rhif yr elusen: 1169436
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £194.97k £279.26k £237.80k £168.64k £256.61k
Cyfanswm gwariant £204.70k £190.60k £163.68k £249.88k £215.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £157.06k £135.88k £135.38k £155.38k £137.54k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £29.58k £73.12k £48.63k N/A £47.23k