Ymddiriedolwyr EQUALITY AND INCLUSION PARTNERSHIP (EQUIP)
Rhif yr elusen: 1169436

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maninder Kaur Mangat | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Naveen Tangri | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|||||
Benjamin David Smith | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
||||
Christopher David Bain | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|||||
YASEEN AHMEDABADI | Ymddiriedolwr | 28 September 2017 |
|
|
||||
KAILASH MISTRY | Ymddiriedolwr | 30 September 2016 |
|
|
||||
KULVINDER SINGH DULAY | Ymddiriedolwr | 30 September 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.