ymddiriedolwyr CORE ECONOMICS EDUCATION
Rhif yr elusen: 1175143
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof IAN ANDREW GOLDIN | Cadeirydd | 26 September 2016 |
|
|
||||
Prof Lisa Lynch | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Roby Harrington IV | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
||||
Prof Margaret Levi | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
||||
Prof Suresh Naidu | Ymddiriedolwr | 13 March 2020 |
|
|
||||
PROFESSOR MARGARET JANE STEVENS | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|
||||
Nicholas Ian MacPherson | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|||||
Prof WENDY JOAN CARLIN | Ymddiriedolwr | 26 September 2016 |
|
|||||
Prof SAMUEL BOWLES | Ymddiriedolwr | 26 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.