Hanes ariannol PHOENIX AUTISM TRUST

Rhif yr elusen: 1172227
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £653.17k £998.32k £1.16m £1.79m £1.86m
Cyfanswm gwariant £434.53k £755.16k £888.64k £1.55m £1.82m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £996.39k £1.13m £1.72m £1.82m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £1.92k £31.73k £60.58k £16.74k
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £1.16m £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £653.17k £998.32k £0 £1.78m £1.84m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £9.32k £20.15k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £434.53k £755.16k £829.24k £1.52m £1.79m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £59.40k £25.71k £25.20k
Gwariant - Llywodraethu £2.20k £2.88k £7.69k £10.63k £16.38k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0