Ymddiriedolwyr LEICESTER CHINESE CHRISTIAN CHURCH
Rhif yr elusen: 1170046

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILLIP CHAN | Ymddiriedolwr | 23 March 2025 |
|
|
||||
Wing Kwong Tang | Ymddiriedolwr | 20 October 2024 |
|
|
||||
Kwok Kiu Tsang | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Feng Chen | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Helen Lai Yee Hung | Ymddiriedolwr | 29 October 2023 |
|
|
||||
Ada Ho Yan Chan-Chim | Ymddiriedolwr | 27 May 2023 |
|
|
||||
Kin Fung Martin Hui | Ymddiriedolwr | 15 November 2020 |
|
|
||||
Peter Ka Wai Chau | Ymddiriedolwr | 15 November 2020 |
|
|
||||
Sai Wai Ip | Ymddiriedolwr | 20 May 2018 |
|
|
||||
KIM MAN TANG | Ymddiriedolwr | 23 June 2016 |
|
|
||||
Dr GHULAM ANDRE NG | Ymddiriedolwr | 23 June 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.