THE GOOD GRIEF PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TGGP provides comfort and support to families grieving after the sudden or untimely death of a loved one - in particular the death of a son or daughter. We encourage an active and creative response to grief, we raise awareness about the needs of the bereaved and promote an understanding of what it means to grieve in a culture that has difficulty talking openly about death, dying or bereavement.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelRoedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 17 Tachwedd 2016: CIO registration
- BEYOND GOODBYE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW MICHAEL FREEDMAN | Cadeirydd | 16 February 2017 |
|
|||||
Caroline Whaley | Ymddiriedolwr | 20 July 2024 |
|
|
||||
Lynn Redwood | Ymddiriedolwr | 20 July 2024 |
|
|
||||
Kieron James Milsom | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Sally Byng | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|
||||
JAMES EDMONDS | Ymddiriedolwr | 17 November 2016 |
|
|
||||
JANE CAROLYN HARRIS | Ymddiriedolwr | 17 November 2016 |
|
|
||||
TOM KIHL | Ymddiriedolwr | 17 November 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £53.47k | £34.33k | £45.32k | £157.88k | £91.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.96k | £40.81k | £54.79k | £76.09k | £93.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 14 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 11 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 06 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 17 Nov 2016
Gwrthrychau elusennol
THE PRESERVATION AND PROTECTION OF THE MENTAL AND PHYSICAL WELFARE OF PEOPLE WHO HAVE SUFFERED THE UNTIMELY DEATH OF A CLOSE RELATIVE BY: 4.1. THE PROVISION OF SERVICES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, COUNSELLING AND EMOTIONAL SUPPORT; AND 4.2. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND AWARENESS OF THE PUBLIC IN RELATION TO THE EFFECT THAT A BEREAVEMENT OR LOSS CAN HAVE ON THOSE INVOLVED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 Rowes Farm Barns
Aish Road
Stoke Gabriel
TOTNES
Devon
TQ9 6RT
- Ffôn:
- 07815195049
- E-bost:
- JIMMY@THEGOODGRIEFPROJECT.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window