Ymddiriedolwyr THE GOOD GRIEF PROJECT
Rhif yr elusen: 1170244

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW MICHAEL FREEDMAN | Cadeirydd | 16 February 2017 |
|
|||||
Caroline Whaley | Ymddiriedolwr | 20 July 2024 |
|
|
||||
Lynn Redwood | Ymddiriedolwr | 20 July 2024 |
|
|
||||
Kieron James Milsom | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Sally Byng | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|
||||
JAMES EDMONDS | Ymddiriedolwr | 17 November 2016 |
|
|
||||
JANE CAROLYN HARRIS | Ymddiriedolwr | 17 November 2016 |
|
|
||||
TOM KIHL | Ymddiriedolwr | 17 November 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.