FLAMES INTERNATIONAL MINISTRIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious Activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 19 October 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
17 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Redbridge
Llywodraethu
- 18 Hydref 2016: CIO registration
- FLAMES UK (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADERINSOLA ADEKEYE | Cadeirydd | 12 September 2013 |
|
|
||||
ROMMEL GOVINDARAJAN | Ymddiriedolwr | 12 September 2013 |
|
|
||||
OLOLADE EARLE | Ymddiriedolwr | 12 September 2013 |
|
|
||||
Samuel Adekeye | Ymddiriedolwr | 12 September 2013 |
|
|
||||
MICHAEL FARQUHARSON | Ymddiriedolwr | 12 September 2013 |
|
|
||||
JOSHUA ADEKEYE | Ymddiriedolwr | 12 September 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 19/10/2019 | 19/10/2020 | 19/10/2021 | 19/10/2022 | 19/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.90k | £51.04k | £52.36k | £88.24k | £69.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £78.25k | £47.95k | £49.56k | £86.09k | £60.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 19 Hydref 2023 | 09 Rhagfyr 2024 | 112 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 19 Hydref 2023 | 09 Rhagfyr 2024 | 112 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 19 Hydref 2022 | 10 Ionawr 2024 | 144 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 19 Hydref 2022 | 10 Ionawr 2024 | 144 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 19 Hydref 2021 | 17 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 19 Hydref 2021 | 17 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 19 Hydref 2020 | 18 Mawrth 2022 | 211 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 19 Hydref 2020 | 18 Mawrth 2022 | 211 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 19 Hydref 2019 | 20 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 19 Hydref 2019 | 20 Ionawr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 18 Oct 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH ITS STATEMENTS OF BELIEFS IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
18C Raven Road
LONDON
E18 1HB
- Ffôn:
- +2349116508332
- E-bost:
- ADMIN@FLAMESINTERNATIONAL.ORG
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window