TADCASTER FLOOD ACTION GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To preserve life and property in the event of flooding in Tadcaster. To help and provide assistance to the community in becoming resilient to flooding.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 October 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 17 Hydref 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLA EADES | Cadeirydd | 01 October 2016 |
|
|
||||
PAULINE ALLEN | Ymddiriedolwr | 30 October 2016 |
|
|
||||
DAVID MICHAEL BEWLEY | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/10/2019 | 01/10/2020 | 01/10/2021 | 01/10/2022 | 01/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.35k | £12.00k | £12.00k | £12.00k | £12.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £638 | £2.30k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2023 | 28 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2022 | 02 Awst 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2021 | 31 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2020 | 29 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2019 | 26 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01 OCT 2016 AS AMENDED ON 14 OCT 2016
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY THE PRESERVATION OF HUMAN LIFE AND PROPERTY AND FOR THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT TO PROVIDE, PRESERVE, MAINTAIN, RESTORE, AND/OR IMPROVE FLOOD DEFENCES AND FLOOD PROTECTION MEASURES AND FLOOD DAMAGE REMEDIATION IN THE AREA OF TADCASTER, NORTH YORKSHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BRIDGE STREET DENTAL CARE
22 BRIDGE STREET
TADCASTER
LS24 9AL
- Ffôn:
- 01937833416
- E-bost:
- nicola@tadcasterfloodaction.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window