ADDENBROOKE'S CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Raises funds to support Addenbrooke's and the Rosie Hospitals; connecting givers and causes, supporting projects and facilities beyond the boundaries of NHS funding to achieve the highest possible standards and outcomes in patient experience, clinical care, research and education. Successor to 1048868 - see www.act4addenbrookes.org.uk/Aboutus/Publications for annual report 2016/17 & earlier years.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£11,221,916
Roddion a chymynroddion | £8.94m | |
Weithgareddau elusennol | £381 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £923.67k | |
Buddsoddiadau | £1.01m | |
Arall | £349.88k |
Cyfanswm gwariant:
£7,745,245
Codi arian | £2.12m | |
Weithgareddau elusennol | £5.50m | |
Arall | £128.01k |
£1,213,043 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.25m | |
Gwariant elusennol | £5.50m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £3.48m |
Codi arian a Arall Gwariant | £2.25m | |
Gwariant elusennol | £5.50m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £4.69m |
Pobl

44 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
23 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£70k i £80k | 2 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Essex
- Norfolk
- Suffolk
- Swydd Gaergrawnt
- Swydd Hertford
- Botswana
- Byrma
- Cenia
- El Salvador
- India
- Iorddonen
- Sierra Leone
- Uganda
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 13 Tachwedd 1995: Cofrestrwyd
- 03 Ionawr 2017: Tynnwyd (WEDI'I CHOFRESTRU AR GAM)
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Max Packshaw | Cadeirydd | 01 September 2022 |
|
|
||||
Dr Catriona Crombie | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||
Maria-Christina Peyman | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||
Dr Thomas James Morrow | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Mousumi Bakshi | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Leslie Clifford | Ymddiriedolwr | 27 January 2023 |
|
|
||||
JAMES STEVENS | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|||||
WILLIAM PHILIP FOX | Ymddiriedolwr | 04 August 2020 |
|
|
||||
CLAIRE LOUISE SMITH | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
DR MIKE KNAPTON | Ymddiriedolwr | 03 April 2017 |
|
|||||
Dr HUGO EDWARD RAWLINSON FORD | Ymddiriedolwr | 03 April 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.27m | £6.66m | £8.16m | £11.35m | £11.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.61m | £10.67m | £8.18m | £8.30m | £7.75m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £20.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.71k | £43.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.96m | £4.79m | £6.35m | £6.01m | £8.94m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £656.00k | £627.00k | £661.00k | £714.22k | £923.67k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £144.00k | £17.00k | £36.00k | £25.19k | £381 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £469.00k | £417.00k | £447.00k | £595.48k | £1.01m | |
|
Incwm - Arall | £1.04m | £811.00k | £667.00k | £4.00m | £349.88k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.88m | £1.34m | £889.00k | £2.03m | £2.91m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.41m | £8.70m | £5.87m | £5.85m | £5.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.77m | £1.96m | £2.31m | £2.33m | £2.12m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £215.00k | £186.00k | £190.00k | £250.00k | £258.53k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.07m | £6.97m | £4.32m | £4.35m | £3.86m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £176.00k | £183.00k | £248.00k | £221.00k | £240.03k | |
|
Gwariant - Arall | £434.00k | £0 | £0 | £127.49k | £128.01k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.82m | £1.17m | £23.22m | £350.37k | £96.81k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £21.78m | £23.05m | £2.51m | £24.15m | £25.71m | |
|
Cyfanswm asedau | £5.88m | £7.10m | £6.70m | £12.51m | £14.77m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £3.73m | £8.36m | £7.47m | £9.54m | £8.41m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 15 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 21 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08 NOV 2016 AS AMENDED BY SCHEME DATED 30 MAR 2017 as amended on 04 Aug 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT: (A) TO FURTHER ANY CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES RELATING TO THE GENERAL OR ANY SPECIFIC PURPOSES OF THE FOUNDATION TRUST [BEING THE CAMBRIDGE UNIVERSITY HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST OR ITS SUCCESSOR] OR THE PURPOSES OF THE HEALTH SERVICE [AS DEFINED IN SECTION 1 OF THE NATIONAL HEALTH SERVICE ACT 2006]; (B) TO ADVANCE AND PROMOTE ALL OR ANY ASPECTS OF THE HEALTH AND WELFARE OF THE PUBLIC; AND (C) TO ADVANCE AND PROMOTE KNOWLEDGE AND SKILLS IN HEALTH CARE, INCLUDING BY ENGAGING IN AND SUPPORTING HEALTH-RELATED RESEARCH (AND THE DISSEMINATION OF ITS USEFUL RESULTS), EDUCATION AND TRAINING.
Elusennau cysylltiedig
- ACCIDENT SERVICES ADDENBROOKE'S
- ADDENBROOKE'S ALZHEIMER'S DISEASE RESEARCH FUND
- ADDENBROOKE'S GENERAL FUND
- ADDENBROOKE'S HOSPITAL LEUKAEMIA RESEARCH TRUST
- ADDENBROOKE'S NURSES
- ADDENBROOKE'S PATIENTS AMENITIES
- ADDENBROOKE'S STAFF
- ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT ADDENBROOKE'S
- AUDIOLOGY CLINIC ADDENBROOKES CHARITY
- BONE RESEARCH CANTOBOS ADDENBROOKE'S
- BONE TRANSPLANTATION ADDENBROOKE'S
- BRAIN DAMAGED PATIENTS ADDENBROOKE'S
- BREAST CARE ADDENBROOKE'S
- BREAST SCREENING DEPARTMENT
- CAMBRIDGE DAY CLINIC
- CAMBRIDGE GLOBAL HEALTH PARTNERSHIPS
- CAMBRIDGE PSYCHIATRIC REHABILITATION SERVICE RESEARCH
- CAMBRIDGE TRANSPLANT ADDENBROOKE'S
- CANCER RESEARCH ADDENBROOKE'S
- CANCER SCANNING ADDENBROOKE'S CHARITY
- CARDIAC RESEARCH ADDENBROOKE'S
- CHAPEL FULBOURN
- CHEST DEPARTMENT ADDENBROOKE'S
- CHILD NUTRITION ADDENBROOKE'S
- CHILDREN'S WARD/CLINICS ADDENBROOKE'S
- CLINIC 3 OPTHALMOLOGY ADDENBROOKE'S
- CLINICAL GENETICS ADDENBROOKE'S
- CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY RESEARCH ADDENBROOKE'S
- COLORECTAL RESEARCH ADDENBROOKE'S
- COMMUNITY RESOURCE TEAM CITY SOUTH
- CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS ADDENBROOKE'S
- CORONARY CARE UNIT ADDENBROOKE'S
- CYSTIC FIBROSIS ADDENBROOKE'S
- CYTOGENETICS LABORATORY ADDENBROOKE'S
- DAVID CLARK HOUSE
- DAY SURGERY DEPARTMENT ADDENBROOKES
- DENTAL DEPARTMENT CLINIC 8 ADDENBROOKES
- DEPARTMENT OF OPTHALMOLOGY ADDENBROOKE'S CHARITY
- DIABETES ADDENBROOKE'S
- DIALYSIS UNIT STAFF ADDENBROOKE'S
- DIETETICS ADDENBROOKE'S
- ELDERLY MEDICINE RESEARCH ADDENBROOKE'S
- ENDOCRINE RESEARCH MORLEY ADDENBROOKE'S
- EPILEPSY AND NEUROLOGY RESEARCH ADDENBROOKE'S
- EYE RESEARCH ADDENBROOKE'S
- FOOD INTOLERANCE ADDENBROOKE'S
- GENERAL FUND F AND G WARDS ADDENBROOKE'S
- GENERAL FUND FULBOURN
- GENERAL FUND ROSIE
- GENERAL MEDICAL RESEARCH ADDENBROOKE'S
- GENITOURINARY MEDICINE ADDENBROOK'S
- GYNAECOLOGY OUTPATIENTS DEPARTMENT
- HAEMATOLOGY LABORATORIES ADDENBROOKE'S
- HEARING REHABILITATION ADDENBROOKE'S
- HISTOPATHOLOGY ADDENBROOKE'S
- IMMUNOSUPPRESSION RESEARCH ADDENBROOKE'S
- JOHN FARMAN INTENSIVE CARE UNIT ADDENBROOKE'S CHARITY
- JUDITH HOOD MEMORIAL FUND WARD C6 ADDENBROOKE'S
- LIVER TRANSPLANT ADDENBROOKE'S
- MAGNETIC RESONANCE IMAGING ADDENBROOKE'S
- MAIN OPERATING THEATRES ADDENBROOKES CHARITY
- MEDICAL UNIT ADDENBROOKE'S
- MITCHELL WARD FULBOURN
- MUSCULAR DYSTROPHY RESEARCH ADDENBROOKE'S
- MYOCARDIAL INFARCATION REHABILITATION ADDENBROOKE'S
- NEO NATAL S C B U ADDENBROOKE'S
- NEUROLOGICAL DEPARTMENT ADDENBROOKE'S
- NEUROPHYSIOLOGY ADDENBROOKE'S
- NEUROSCIENCES CRITICAL CARE UNIT ADDENBROOKE'S CHARITY
- NEUROSCIENCES EDUCATION ADDENBROOKE'S
- NEUROSURGERY ADDENBROOKE'S CHARITY
- NUTRITION TEAM ADDENBROOKE'S
- OAKLANDS WARD FULBOURN
- OCCUPATIONAL THERAPY STUDY FUND MENTAL HEALTH ADDENBROOKE'S
- ONCOLOGY DEPARTMENT ADDENBROOKE'S CHARITY
- ORTHOPAEDIC RESEARCH ADDENBROOKE'S ORTHOPAEDIC RESEARCH ADDENBROOKE'S
- ORTHOPTICS DEPARTMENT ADDENBROOKE'S CHARITY
- OSTEOPOROSIS RESEARCH ADDENBROOKE'S
- PAEDIATRIC COUNSELLING TRAINING ADDENBROOKE'S
- PAEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT (WARD C3)
- PAEDIATRIC ONCOLOGY ADDENBROOKE'S
- PAEDIATRIC ORTHOPAEDIC ADDENBROOKE'S
- PAEDIATRIC PLAY ADDENBROOKE'S
- PAEDIATRIC RESEARCH ADDENBROOKE'S
- PAEDIATRIC RESUSCITATION ADDENBROOKE'S
- PAIN RELIEF ADDENBROOKE'S
- PARENTCRAFT AND ANTENATAL ROSIE
- PARKINSONS DISEASE RESEARCH ADDENBROOKE'S
- PATIENTS AMENITIES FULBOURN
- PETER WILSON SPORTS INJURY CLINIC
- PHARMACY DEPARTMENT ADDENBROOKE'S CHARITY
- PHYSIOLOGICAL MEASUREMENTS ADDENBROOKE'S
- PHYSIOTHERAPY DEPARTMENT ADDENBROOKE'S CHARITY
- PLAYSCHEME ADDENBROOKE'S CHARITY
- POST GRADUATE MEDICAL EDUCATION ADDENBROOKE'S
- PSYCHOTHERAPY ADDENBROOKE'S
- R C SIZER WILL TRUST ADDENBROOKE'S
- RADIATION PROTECTION ADDENBROOKE'S
- RADIO ADDENBROOKE'S
- RADIOLOGY DEPARTMENT ADDENBROOKES CHARITY
- RADIOTHERAPY WARD (D9) ADDENBROOKE'S
- REHABILITATION APPEAL ADDENBROOKE'S
- RENAL RESEARCH ADDENBROOKE'S
- RENAL UNIT ADDENBROOKE'S CHARITY
- RESEARCH INTENSIVE CARE ADDENBROOKE'S
- RESEARCH INTO NEURO INTENSIVE CARE ADDENBROOKE'S
- RESUSCITATION SERVICES ADDENBROOKE'S
- RHEUMATOLOGY WARD (R2) ADDENBROOKE'S
- ROGERS DECD ARTHRITIS FUND ADDENBROOKES
- ROSIE DELIVERY UNIT
- ROSIE NET APPEAL
- ROSIE PLAYLEADER ADDENBROOKE'S
- ROSIE ULTRASOUND
- ROSIE WARDS ADDENBROOKE'S
- SAMARITAN FUND IN CONNECTION WITH ADDENBROOKE'S HOSPITAL
- SPEECH THERAPY ADDENBROOKE'S
- STAFF GENERAL ROSIE
- STAFF PROFESSIONAL DEVELOPMENT ADDENBROOKE'S
- STOMA CARE DEPARTMENT ADDENBROOKE'S CHARITY
- THE ADDENBROOKE'S CHARITABLE TRUST
- THE ADDENBROOKE'S HOSPITAL CANCER SCAN APPEAL FUND
- THE ADDENBROOKE'S HOSPITAL RECREATIONAL AND DEVELOPMENT TRUST
- THE ADDENBROOKE'S NHS TRUST (EXPENDABLE FUNDS) COMMON INVESTMENT FUND
- THE FUND FOR ADDENBROOKE'S
- TRANSPLANT CO-ORDINATORS ADDENBROOKE'S
- UROLOGY DEPARTMENT ADDENBROOKE'S
- VISION SCIENCE ADDENBROOKE'S
- VOCATIONAL SERVICES FULBOURN
- VOLUNTARY SERVICES FULBOURN
- WARD A3 ADDENBROOKE'S CHARITY
- WARD A4 ADDENBROOKE'S CHARITY
- WARD A5 ADDENBROOKE'S HOSPITAL
- WARD C10 ADDENBROOKE'S CHARITY
- WARD C2 ADDENBROOKE'S
- WARD C3 ADDENBROOKE'S HOSPITAL
- WARD C4 ADDENBROOKE'S HOSPITAL
- WARD C5 ADDENBROOKES CHARITY
- WARD C7 ADDENBROOKE'S HOSPITAL
- WARD C8 ADDENBROOKE'S CHARITY
- WARD C9 ADDENBROOKE'S CHARITY
- WARD D10 ADDENBROOKE'S
- WARD D2 ADDENBROOKE'S CHARITY
- WARD D5 ADDENBROOKE'S CHARITY
- WARD D6 ADDENBROOKE'S
- WARD D7 ADDENBROOKE'S
- WARD F3 (ELDERLY) ADDENBROOKE'S
- WARD F4 (ELDERLY) ADDENBROOKE'S
- WARD F5 ADDENBROOKE'S
- WARD F6 ADDENBROOKE'S
- WARD G3 (ELDERLY) ADDENBROOKE'S
- WARD G5 ADDENBROOK'S
- WARD G6 ADDENBROOKE'S
- 13 Tachwedd 1995 : Cofrestrwyd
- 03 Ionawr 2017 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BOX 126
ADDENBROOKES HOSPITAL
HILLS ROAD
CAMBRIDGE
CB2 0QQ
- Ffôn:
- 01223 217757
- E-bost:
- hello@act4addenbrookes.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window