Hanes ariannol SHEFFIELD HOSPITALS CHARITY
Rhif yr elusen: 1169762
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.76m | £3.67m | £4.09m | £4.30m | £3.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.94m | £5.21m | £2.88m | £3.60m | £3.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £117.24k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.19m | £1.74m | £1.54m | £2.15m | £1.25m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £842.00k | £1.21m | £997.00k | £1.03m | £914.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £194.00k | £149.00k | £965.00k | £511.00k | £440.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £536.00k | £570.00k | £484.00k | £561.00k | £609.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £110.00k | £48.00k | £19.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £601.00k | £863.00k | £571.00k | £822.00k | £442.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.43m | £2.99m | £1.97m | £2.80m | £2.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.51m | £2.22m | £909.00k | £803.00k | £960.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.00k | £40.00k | £45.00k | £50.00k | £71.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.93m | £2.45m | £1.67m | £2.48m | £1.71m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £46.15k | £47.00k | £44.00k | £50.00k | £50.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.