ymddiriedolwyr SHEFFIELD HOSPITALS CHARITY
Rhif yr elusen: 1169762
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Stone | Cadeirydd | 21 May 2018 |
|
|
||||
Amy Tingle | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Christopher Morley | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Steven Peter Matthews | Ymddiriedolwr | 25 February 2020 |
|
|
||||
Dr Rob Ghosh | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
Helen Brown | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
Dr Iolanthe Fowler | Ymddiriedolwr | 07 January 2019 |
|
|
||||
Mohammed Mahroof | Ymddiriedolwr | 12 December 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.