ATHERTON & LEIGH SHELTER FOR HOPE

Rhif yr elusen: 1169858
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Atherton & Leigh Shelter for HoPe trustees made a decision following long discussions to close the charity as a result of the opening of 3 emergency night shelters, with a total of 54 beds, in Wigan & Leigh run by The Brick and funded by Wigan Council. As we close the charity we will disperse remaining funds to other charities currently active in helping those in the Atherton and Leigh area.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2021

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £3,745

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wigan

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Gorffennaf 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1130715 THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL...
  • 24 Hydref 2016: CIO registration
  • 12 Gorffennaf 2022: Tynnwyd (DILEU AR GAIS)
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 25/04/2017 01/04/2018 01/04/2019 01/04/2020 01/04/2021
Cyfanswm Incwm Gros £17.75k £1.89k £1.89k £0 £0
Cyfanswm gwariant £5.14k £4.21k £4.21k £2.33k £3.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2022 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2022 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2021 02 Chwefror 2022 1 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2021 02 Chwefror 2022 1 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2020 02 Chwefror 2022 366 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2020 02 Chwefror 2022 366 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2019 01 Chwefror 2022 731 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2019 02 Chwefror 2022 732 diwrnod yn hwyr