GULAMAN-E-AHLEBAIT CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Lectures, Prayer services and Dhikr events for the public
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
- India
- Pakistan
Llywodraethu
- 08 Mai 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSTAQ AHMED IBRAHIM TALATI | Cadeirydd | 08 May 2017 |
|
|
||||
SHAKIL BUKHARI | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
SYED SULTAN SHAH | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
MUSTAK BASHIR ALI | Ymddiriedolwr | 08 May 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £158.51k | £135.06k | £159.78k | £68.53k | £45.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £274.35k | £155.87k | £280.34k | £78.95k | £37.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 30 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 30 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 16 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 16 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 30 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 30 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 31 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 31 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 21 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 21 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 08 May 2017
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ADVANCE THE RELIGION OF ISLAM, BY MEANS OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, PROMOTING THE TEACHINGS AND TENETS OF ISLAM, PROVISION OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR WORSHIP AND ISLAMIC EDUCATION IN ACCORDANCE WITH THE TEACHINGS OF THE QURAN AND SUNNAH OF THE PROPHET MUHAMMAD (PEACE AND BLESSINGS BE UPON HIM) AS INTERPRETED BY THE AHLE SUNNAH WAL JAMAAH SCHOOL OF THOUGHT; (2) TO RELIEVE FINANCIAL HARDSHIP, DISTRESS AND SUFFERING AMONG ORPHANS, WIDOWS, POOR PEOPLE, VICTIMS OF NATURAL DISASTERS AND OTHER PEOPLE IN NEED BY MEANS OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, MAKING GRANTS OR LOANS FOR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, EQUIPMENT, SERVICES AND FACILITIES, INCLUDING THE PROVISION OF FOOD, CLOTHING, MEDICINES AND ACCOMMODATION FOR THE SAID PERSONS; (3) TO ADVANCE EDUCATION FOR THE BENEFIT OF THE POOR, THE UNDERPRIVILEGED AND THE GENERAL PUBLIC BY MEANS OF, BUT NOT EXCLUSIVELY, THE PROVISION OR THE ASSISTANCE IN THE PROVISION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES AND FACILITIES, SUCH AS SCHOOLS, SUPPLEMENTARY SCHOOLS, NURSERIES AND TRAINING CENTRES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Sayyidah Zahra Centre
22 Devana Road
LEICESTER
LE2 1PN
- Ffôn:
- 07830324234
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window