Hanes ariannol THE OLD BANK, CAMELFORD

Rhif yr elusen: 1171931
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.96k £34.22k £30.07k £47.19k £80.15k
Cyfanswm gwariant £8.78k £9.53k £25.84k £51.87k £55.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £25.25k £5.50k N/A £6.50k