Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIATICAL PARISH OF ST LAWRENCE, BARNWOOD. GLOUCESTER
Rhif yr elusen: 1170167

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT EDWIN CROFTON | Cadeirydd | 08 March 2018 |
|
|
||||
Timothy Alan Rawlinson | Ymddiriedolwr | 30 April 2025 |
|
|
||||
Dr Lorraine Anne Lewis | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Dr Peter Little | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Douglas Mackenzie Pooley | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Janet Margaret Groves | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|
||||
Belinda Sharon Nicola Francesca Edge | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|
||||
ELIZABETH HINTON | Ymddiriedolwr | 14 December 2016 |
|
|
||||
PHILIP JAEKEL | Ymddiriedolwr | 14 December 2016 |
|
|
||||
FRANCES MULVEY | Ymddiriedolwr | 14 December 2016 |
|
|
||||
JOHN WEBSTER | Ymddiriedolwr | 14 December 2016 |
|
|
||||
Rev AUDREY HAYMAN | Ymddiriedolwr | 14 December 2016 |
|
|
||||
MARGARET SEYERS | Ymddiriedolwr | 14 December 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.