SITAR MUSIC SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Organising public concerts, baithaks, workshops, summer schools and related activities in sitar and other aspects of Indian Classical Music.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 22 Tachwedd 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHARAMBIR SINGH DHADYALLA MBE | Cadeirydd | 03 October 2016 |
|
|
||||||||
Dr ANITABEN MISTRY | Ymddiriedolwr | 21 October 2019 |
|
|
||||||||
ATULKUMAR BHOGILAL PATEL MBE | Ymddiriedolwr | 14 August 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.73k | £1.57k | £115 | £634 | £10.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.90k | £1.57k | £113 | £440 | £2.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 02 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 17 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 22 Nov 2016 as amended on 24 Dec 2024
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN, AND APPRECIATION OF, THE ART AND SCIENCE OF MUSIC IN ALL ITS ASPECTS BY ANY MEANS THE TRUSTEES SEE FIT, INCLUDING THROUGH THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS AND RECITALS. (B) TO ADVANCE THE EDUCATION OF ALL ASPECTS OF INDIAN CLASSICAL MUSIC AND DANCE, FOR THE GENERAL PUBLIC IN LEICESTER AND THE UNITED KINGDOM. (C) TO CREATE OPPORTUNITIES FOR TEACHING, MENTORING, TRAINING, AND GAINING QUALIFICATIONS AT ALL LEVELS OF SITAR PLAYING AND RELATED INSTRUMENTS. (D) TO PROMOTE EXCELLENCE IN ALL ASPECTS OF PERFORMANCE OF THE SITAR AND RELATED INSTRUMENTS FOR UK-BASED MUSICIANS AND THE WIDER PUBLIC.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
93 Empingham Drive
Syston
Leicester
LE7 2DL
- Ffôn:
- 07810530985
- E-bost:
- uksitar@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window